经营范围: 林业项目投资、开发、中幼林及基地林建设(涉及前置的经营项目在前置许可时限内从事经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
姚昌国 | -- | |||
李国莉 | -- | |||
罗永发 | -- | |||
陈万泽 | -- | |||
王金高 | -- |
变更前:无
变更后:王焕芳,执行董事,总经理;王乐新,监事
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >