经营范围: 按照《中华人民共和国金融许可证》核定的经营范围经营。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王登磊 | -- | |||
高水建 | -- | |||
席金玲 | -- | |||
蔡西鹏 | -- | |||
李建伟 | -- |
变更前:无
变更后:8
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:微信文章 2019-08-28
来源:帅丰SANFER官 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:帅丰SANFER官 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:帅丰SANFER官 2019-08-25
更多 >