经营范围: 从事教育科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让;会议及展览服务;企业管理咨询服务;企业形象策划;文化艺术交流活动策划;公关活动策划;办公用品、日用百货、玩具销售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑献红 | -- | 55万元 | 55万元 | 55.00% |
黄萍 | -- | 25万元 | 25万元 | 25.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:慧聪网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:天能官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:天能官网 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源:鞍钢官网 2019-08-28
来源:天能官网 2019-08-25
更多 >