经营范围: 预包装食品批发兼零售。(食品流通许可证有效期至2016年1月27日止)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
傅贻常 | -- | 51万元 | 51万元 | 51.00% |
孙冰 | -- | 49万元 | 49万元 | 49.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >