经营范围: 房地产咨询;房地产经纪;园林景观设计;商务信息咨询。(涉及行政许可的凭许可证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李德 | -- | 1.3万元 | 1.3万元 | 13% |
谢建平 | -- | 1.2万元 | 1.2万元 | 12% |
吴海宇 | -- | 1.2万元 | 1.2万元 | 12% |
欧海军 | -- | 5.1万元 | 5.1万元 | 51% |
何井华 | -- | 1.2万元 | 1.2万元 | 12% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >