经营范围: 企业管理咨询;技术咨询、技术服务;经济贸易咨询;企业管理;销售自行开发后的产品(未取得行政许可的项目除外)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
周蕊 | -- | |||
戴子林 | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 金美荣; 营业期限: 2003-9-18 至 2023-9-17; 股东: 金美荣, 50万; 金贤芳, 450万; 组织机构: 金美荣 职务: 执行董事兼总经理; 金贤芳 职务: 监事;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:凤凰时尚 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:前瞻网 2019-08-29
来源:网易财经 2019-08-29
更多 >