经营范围: 销售:摩托车、电动车及配件(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
段安记 | -- | 198万元 | -- | 99% |
王国芳 | -- | 2万元 | -- | 1% |
变更前:无
变更后:/
变更前:无
变更后:/
变更前:无
变更后:3999-01-01
变更前:无
变更后:/
变更前:无
变更后:200
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-22
更多 >