经营范围: 物业管理(凭资质证经营)。(以上经营范围国家法律法规规定限制的除外,需许可证的凭许可证在有效期内经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王松 | -- | |||
何海波 | -- | |||
王涛 | -- |
变更前:无
变更后:陈娜玲
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
禔亚·奥尔巴赫(Tjark Auerbach)-小红伞杀毒软件-德国Avira有限公司CEO访谈
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >