经营范围: 房地产中介服务。(以上经营项目不含法律法规和国务院决定需要前置审批或许可的项目,后置许可项目,凭资质证经营)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
杨成 | -- | |||
奂文江 | -- |
变更前:无
变更后:2015-03-23章程备案
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:杉杉FIRS官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:凤凰时尚 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:杉杉FIRS官网 2019-08-29
更多 >