经营范围: 项目投资、投资咨询(不含金融、证券、期货及国家有专项规定的项目)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄静 | -- | |||
张艳 | -- | |||
李惇蔼 | -- | |||
李白休 | -- |
变更前:无
变更后:JU YE JIN SHAN MIAN YE YOU XIAN GONG SI
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >