经营范围: 生产光学元件,光学器材,仪器及其它光学产品,销售本公司产品;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
成都展业投资有限公司 | -- | 3717.7428万元 | 3717.7428万元 | 61.9624% |
邓富学 | -- | 599.934万元 | 599.934万元 | 9.9989% |
石琳 | -- | 345.8365万元 | 345.8365万元 | 5.7639% |
陈玉民 | -- | 260.0374万元 | 260.0374万元 | 4.334% |
张煜 | -- | 252.7775万元 | 252.7775万元 | 4.213% |
罗苇 | -- | 251.4575万元 | 251.4575万元 | 4.191% |
劳靖华 | -- | 204.598万元 | 204.598万元 | 3.41% |
吴样兴 | -- | 128.0387万元 | 128.0387万元 | 2.134% |
程伟 | -- | 112.1989万元 | 112.1989万元 | 1.87% |
袁松 | -- | 79.8592万元 | 79.8592万元 | 1.331% |
刘建国 | -- | 31.6797万元 | 31.6797万元 | 0.528% |
路明 | -- | 15.8398万元 | 15.8398万元 | 0.264% |
变更前:无
变更后:
变更前:无
变更后:王金忠,监事;汪锐,副董事长;刘建国,董事;陈玉民,董事;钟义刚,监事;石琳,董事兼总经理;汪道清,董事长;魏家平,监事;王晓辉,董事;徐明,董事;夏敏仁,董事;刘中南,董事;
变更前:无
变更后:
变更前:无
变更后:王金忠,监事;汪锐,副董事长;刘建国,董事;陈玉民,董事;钟义刚,监事;石琳,董事兼总经理;汪道清,董事长;魏家平,监事;王晓辉,董事;徐明,董事;夏敏仁,董事;刘中南,董事;
变更前:无
变更后:
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
[卫生巾品牌]高洁丝卫生巾经销商提示你:卫生巾6大错误用法千万不要犯
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
[太阳能电池品牌]晶科能源光伏组件检测中心获中国合格评定国家认可委员(CNAS)认证
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-22
[卫生巾品牌]高洁丝卫生巾经销商提示你:别让卫生巾捂出妇科病
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >