经营范围: 生产、销售:家具(凭有效许可证经营,期限至2011年12月31日)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘进军 | -- | - | ||
林炜 | -- | - | ||
曾建峰 | -- | - |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘广春* 执行董事, 2 刘广春* 经理, 3 景艳红 监事
来源:CNPP/买购网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
蒙牛乳业总裁孙伊萍在全球乳制品论坛组织亚洲年会上提出重新定义牛奶观点
来源:蒙牛官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >