经营范围: 项目投资及投资的资产管理、企业营销策划、社会经济咨询(以上项目国家法律法规限制和禁止项目除外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
孙宗建 | -- | |||
刘秀 | -- | |||
张立 | -- | |||
周箭 | -- | |||
周纪坤 | -- |
变更前:无
变更后:换照
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:恒源祥官网 2019-08-24
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-27
来源:帅丰官网 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >