经营范围: 货运代理;仓储服务(不含危险品);人力装卸服务(不含危险品)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘会阳* 董事长, 2 李放 副董事长, 3 柯瑞伟 董事, 4 陈砚 董事, 5 李彤 董事, 6 齐剑波 董事, 7 马吉明 董事, 8 柯瑞伟 经理, 9 吴晓 副总经理
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网易新闻 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:凤凰时尚 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:新浪时尚网 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >