经营范围: 预包装食品批发兼零售。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
徐庆元 | -- | 45万元 | 45万元 | 90.00% |
唐桂兰 | -- | 5万元 | 5万元 | 10.00% |
变更前:无
变更后:负责人:吴文奎 ; 成员:徐培林 ;
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-26
更多 >