经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王喜成 | -- | |||
杨金山 | -- | |||
王玉荣 | -- | |||
王宏成 | -- | |||
刘振生 | -- |
变更前:无
变更后:2014-03-28 至 2016-04-02
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
益城浩司-欧地希电焊机-欧地希机电(上海)有限公司董事长访谈
来源: 2019-08-29
蔡国田-Horien5℃苏打水-黑龙江海昌生物技术有限公司董事长访谈
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-29
更多 >