经营范围: 餐饮管理;餐饮信息咨询;餐饮项目策划;食品加工技术咨询及技术转让;承办经批准的文化艺术交流活动;展览展示服务。** [依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动]
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陈茜 | -- | |||
马江川 | -- |
变更前:无
变更后:1.刘学英 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.姜子波 职务: 执行董事兼总经理 法定代表人标志: 是
来源:月星官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:欧神诺官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:飞跃FEIYUE官 2019-08-29
来源:吉斯JISI官网 2019-08-25
来源:365地产家居网- 2019-08-29
来源:吉斯JISI官网 2019-08-29
更多 >