经营范围: 餐饮管理。** [国家法律、行政法规禁止的不得经营;国家法律、行政法规规定取得许可后方可从事经营的,未取得许可前不得经营]
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
郑勇 | -- | |||
龙彦霏 | -- | |||
黎桃源 | -- | |||
刘梦娜 | -- | |||
刘梦娜 | -- |
变更前:无
变更后:龙彦霏,郑勇,刘梦娜
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
更多 >