经营范围: 销售游轮设备及器械、钢材、建筑材料(不含化学危险品)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
赵正恩 | -- | 240 | 240 | 60.00% |
周荣 | -- | 160 | 160 | 40.00% |
变更前:无
变更后:1.吴志文 职务: 经理 法定代表人标志: 否,2.吴志文 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.潘能可 职务: 监事 法定代表人标志: 否
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:中山网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:新浪财经 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:雪中飞官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >