经营范围: 健身文化推广;健身服务;组织经批准的文化艺术交流活动;体育赛事策划;餐饮管理。(依法须经批准的项目、经相关部门批准后方可开展经营活动)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
苏德清 | -- | - | ||
王兴鑫 | -- | - | ||
于野 | -- | - | ||
陈庚 | -- | - |
变更前:无
变更后:陈庚
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-29
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-20
来源:欧斯迪OUSIDI 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >