经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 苏凤春* 执行董事, 2 李清华 经理, 3 独长芹 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >