经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 威廉·里蒙* 董事长, 2 格蕾丝·霍尔姆斯 董事, 3 詹兴伟 董事, 4 白文龙 经理, 5 卢思维 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:惠达卫浴官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:华尔康官网 2019-08-29
更多 >