经营范围: 股权投资及同类相关业务;股权投资管理;投资咨询(以上范围不得从事银行、证券、保险等需要取得许可或审批的金融业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
上海钧阳投资有限公司 | -- | |||
贾根群 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王相强* 执行董事, 2 王相强* 经理, 3 韩国平 监事
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
简伟文-伊立浦电压力锅-广东伊立浦电器股份有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
更多 >