经营范围: 计算机软硬件开发及技术服务、技术咨询;社会经济咨询,项目投资咨询;国内一般贸易。(依法需批准的经营项目,须相关部门批准后方可进行经营活动)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖遵光 | -- | |||
石海霞 | -- |
变更前:无
变更后:2014-11-17
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >