经营范围: 技术开发、技术咨询、技术服务、技术推广、技术转让;数据处理;软件开发;工程和技术研究与试验发展;计算机系统服务;设计、制作、代理、发布广告;组织文化艺术交流活动;计算机技术培训;企业管理;投资管理;经济贸易咨询;投资咨询;企业管理咨询;企业策划、设计;销售计算机、软件及辅助设备、自行开发后的产品、通讯设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品);第二类增值电信业务中的信息服务业务(仅限互联网信息服务)(互联网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、电子公告服务)(电信与信息服务业务经营许可证有效期至2019年10月30日)。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李毅 | -- | 943.5万元 | 943.5万元 | 33.8536% |
梁雪林 | -- | 943.5万元 | 943.5万元 | 33.8536% |
北京鸿远投资咨询中心(有限合伙) | -- | 600万元 | 600万元 | 21.5285% |
北京鸿源宝投资管理中心(有限合伙) | -- | 300万元 | 300万元 | 10.7643% |
北京鸿途志远投资中心(有限合伙) | -- | --万元 | -- | -- |
变更前:无
变更后:5657万元
变更前:无
变更后:5000万元
变更前:无
变更后:姓名:李毅,职位:董事长;姓名:陈彦,职位:董事;姓名:张树平,职位:董事;姓名:蒋武标,职位:董事;姓名:梁雪林,职位:董事;姓名:梁雪林,职位:经理;姓名:王盛坤,职位:监事会主席;姓名:吴帆,职位:监事;姓名:蒋贵华,职位:监事
变更前:无
变更后:股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
变更前:无
变更后:
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-20
更多 >