经营范围: 房地产开发、经营,房屋维修,物业管理,建筑材料销售(不含木材)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘雪芹 | -- | |||
王黎明 | -- | |||
隋克英 | -- | |||
李秋龙 | -- | |||
任凤倩 | -- |
变更前:无
变更后:销售酒类,糖,副食品(有效期至2017年5月5日)
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >