经营范围: 农业开发,矿产资源开发,水产养殖,水产品、农副产品加工销售,建筑材料销售,农业观光旅游,饮食服务。(以上项目涉及许可证管理的凭证经营)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
李兴国 | -- | |||
钟文林 | -- | |||
廖月兰 | -- | |||
谢德静 | -- | |||
符汉兴 | -- |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >