经营范围: 教育咨询;会议服务;软件开发;产品设计;文化咨询;体育咨询;工艺美术设计;项目投资;投资管理;企业管理咨询;组织文化艺术交流活动(不含营业性演出);文艺创作;承办展览展示活动;翻译服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
刘伟华 | -- | |||
章承龙 | -- |
变更前:无
变更后:韩祝华,董事长,选举,是;黄明龙,监事,委派, ;李平,监事,委派, ;陆坚,董事兼经理,委派, ;汪学森,董事,委派, ;王纪斌,董事,委派, ;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:MusicChin 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:敦煌官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:山推官网 2019-08-28
来源:山推官网 2019-08-29
来源:山推官网 2019-08-24
更多 >