经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张日久 | -- | |||
杨宝山 | -- | |||
班跃军 | -- | |||
罗祥贵 | -- | |||
班跃刚 | -- |
变更前:无
变更后:姓名:安瑞守,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:执行董事兼总经理,身份证号:370919************;姓名:安增起,证件类型:中华人民共和国居民身份证,职务:监事,身份证号:371203************;
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:索邦官网 2019-08-23
来源:索邦官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:索邦官网 2019-08-29
来源:索邦官网 2019-08-29
来源:索邦官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >