经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
王恩波 | -- | |||
王恩财 | -- | |||
王恩宝 | -- | |||
王鹏飞 | -- | |||
宋永明 | -- |
变更前:无
变更后:2015-03-18见2015年3月18日新章程
来源:伊利官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:腾讯网-科技频道 2019-08-29
来源:CNPP/买购网 2019-08-29
来源:伊利官网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:汇仁官网 2019-08-28
来源:汇仁官网 2019-08-28
更多 >