经营范围: 水稻种植、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
于占和 | -- | 10 | 10 | 100% |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 王刚* 董事长, 2 宁柏宇 董事, 3 龚绮 董事, 4 王刚* 经理, 5 杨宇舒 监事
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-26
更多 >