经营范围: 审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
宋治忠 | -- | |||
谢京 | -- | |||
李炜 | -- | |||
刘培一 | -- | |||
陈鹏 | -- |
变更前:无
变更后:1 谢泽敏 自然人股东, 2 吴卫星 自然人股东, 3 陆军 自然人股东, 4 胡咏华 自然人股东, 5 谢青 自然人股东, 6 闫秀敏 自然人股东, 7 孔庆华 自然人股东, 8 张辅辙 自然人股东, 9 李国平 自然人股东, 10 吴惠娟 自然人股东, 11 密惠红 自然人股东, 12 李洪 自然人股东, 13 郭莉莉 自然人股东, 14 程显俊 自然人股东, 15 王进 自然人股东, 16 索保国 自然人股东, 17 王敏康 自然人股东, 18 李炜 自然人股东, 19 肖晓康 自然人股东, 20 龚荣华 自然人股东, 21 何政 自然人股东, 22 乔冠芳 自然人股东, 23 呙华文 自然人股东, 24 王知先 自然人股东, 25 郭春亮 自然人股东, 26 胡建新 自然人股东, 27 龚勤红 自然人股东, 28 陈敏 自然人股东, 29 沈发兵 自然人股东, 30 李德华 自然人股东, 31 陈立新 自然人股东, 32 杨昕 自然人股东, 33 蔡瑜 自然人股东, 34 伍志超 自然人股东, 35 吴金锋 自然人股东, 36 万方全 自然人股东, 37 吴育岐 自然人股东, 38 雷超 自然人股东, 39 刘培一 自然人股东, 40 郭安静 自然人股东, 41 朱劲松 自然人股东, 42 于曙光 自然人股东, 43 向辉 自然人股东, 44 武智 自然人股东, 45 陈菁佩 自然人股东, 46 舒铭 自然人股东, 47 李朝鸿 自然人股东, 48 竺晔 自然人股东, 49 夏丽 自然人股东, 50 陈金波 自然人股东, 51 付勇 自然人股东, 52 邓小强 自然人股东, 53 梁景龙 自然人股东, 54 郭义喜 自然人股东, 55 刘涛 自然人股东, 56 辛沅鸿 自然人股东, 57 陈鹏 自然人股东, 58 钟永和 自然人股东, 59 刘满光 自然人股东, 60 许峰 自然人股东, 61 邹宏文 自然人股东, 62 宋光荣 自然人股东, 63 蔡宗宝 自然人股东, 64 沈文圣 自然人股东, 65 袁琳洁 自然人股东, 66 徐敏 自然人股东, 67 李志军 自然人股东, 68 王微伟 自然人股东, 69 刘曙萍 自然人股东, 70 鲁友国 自然人股东, 71 范金池 自然人股东, 72 王海婴 自然人股东, 73 胡涛 自然人股东, 74 凡章 自然人股东, 75 张岭 自然人股东, 76 刘勇
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:经济网 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:电动车商情网 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-27
更多 >