经营范围: 一般经营项目:投资咨询(除金融、证券、期货、保险等前置许可经营项目外)。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
潘科军 | -- | - | ||
王震 | -- | - | ||
谷彬 | -- | - | ||
龙科 | -- | - | ||
谢文杰 | -- | - |
变更前:无
变更后:张伟杰;李克花
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
更多 >