经营范围: 船舶代理。(《水路运输服务许可证》有效期至2011年6月30日)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
于文华 | -- | 3万元 | 3万元 | 15.00% |
潘庆法 | -- | 3万元 | 3万元 | 15.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >