经营范围:
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴家德 | -- | |||
吴桂周 | -- | |||
王志甫 | -- | |||
王朝霞 | -- | |||
吴桂林 | -- |
变更前:无
变更后:2014-12-10 章程修正案
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-20
更多 >