经营范围: 人力资源管理咨询服务;企业管理咨询、企业投资咨询服务;企业形象策划;会议及展览服务;清洁服务。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张勇敢 | -- |
变更前:无
变更后:负责人:李子晔; 成员:王国峰; 成员:陈静; 成员:王萌萌;
来源:网络媒体 2019-08-20
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >