经营范围: 旅游区开发(需许可经营的凭许可证经营)***
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
葛振胜 | -- | |||
关延平 | -- | |||
太红植 | -- | |||
藏亚萍 | -- |
变更前:无
变更后:欧岸朝,监事,选举, ;江家和,执行董事兼经理,选举,是;
来源:新浪新闻 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:金龙鱼官网 2019-08-24
来源:网络媒体 2019-08-21
来源:奥田AOTIN官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >