经营范围: 住宿、餐饮、停车服务;旅游商品零售。(在许可证有效期内经营**)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
丁致明 | -- | |||
易冰 | -- | |||
黄建军 | -- | |||
黄荣智 | -- | |||
程玉霞 | -- |
变更前:无
变更后:1999年07月29日 2049年07月28日
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
新世界房地产品牌主席兼董事总经理郑家纯:生意经就是“说话算数”
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
更多 >