经营范围: 有关国际货物运输代理业务的联络。(不得开展经营活动收取费用。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:法定代表人(负责人): 方毅成; 组织机构: 方毅成 职务: 董事长兼总经理; 雷宇封 职务: 监事; 毛益桢 职务: 监事; 唐俊杰 职务: 副监事会主席; 汪城强 职务: 监事; 王伊茹 职务: 董事; 吴飞 职务: 监事; 易辉 职务: 董事;
来源: 2019-08-28
张根湘-紫荆山百货-大商集团股份有限公司郑州地区党委书记介绍
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
瓦尔特刀具品牌全球首席执行官兼总裁彼得•维特契克:瓦尔特自信腾飞造辉煌
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-27
杨文倡-光明牌雪糕-上海益民食品一厂(集团)有限公司董事长介绍
来源: 2019-08-23
瓦尔特刀具品牌大中华区总经理佩尔·托内尔:步步为赢,虎虎生威
来源: 2019-08-28
更多 >