经营范围: 技术推广服务;专业承包;销售机械设备、电子产品、汽车配件、五金交电、金属材料;产品设计;经济贸易咨询。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
陶恩树 | -- | 504.36万元 | -- | 42.03% |
王勇 | -- | 286.8万元 | -- | 23.9% |
周思明 | -- | 197.76万元 | -- | 16.48% |
李凤云 | -- | 144万元 | -- | 12% |
马宏光 | -- | 24万元 | -- | 2% |
杨庆帅 | -- | 8.52万元 | -- | 0.71% |
米立平 | -- | 7.08万元 | -- | 0.59% |
吴龙明 | -- | 7.08万元 | -- | 0.59% |
陈冬冬 | -- | 7.08万元 | -- | 0.59% |
田万友 | -- | 4.92万元 | -- | 0.41% |
李梅林 | -- | 4.2万元 | -- | 0.35% |
汪伟 | -- | 2.76万元 | -- | 0.23% |
李延坤 | -- | 1.44万元 | -- | 0.12% |
变更前:无
变更后:陶恩树,李凤云,田万友,王勇,周思明,陶恩树,汪伟,刘长进,陈冬冬
变更前:无
变更后:陶恩树,董事长;王勇,董事;田万友,董事;李凤云,董事;周思明,董事;陶恩树,经理;汪伟,监事会主席;蒲会果,监事;陈冬冬,监事;
变更前:无
变更后:王勇,董事; 田万友,董事; 李凤云,董事; 周思明,董事; 汪伟,监事会主席; 蒲会果,监事; 陈冬冬,监事;
变更前:无
变更后:陶恩树,王勇,田万友,李凤云,周思明,陶恩树,汪伟,蒲会果,陈冬冬
变更前:无
变更后:陶恩树,田万友,王勇,周思明,李凤云,陶恩树,汪伟,蒲会果,陈冬冬
来源:惠达卫浴官网 2019-08-29
来源:惠达卫浴官网 2019-08-25
来源:湘彩官网 2019-08-28
来源:惠达卫浴官网 2019-08-27
来源:惠达卫浴官网 2019-08-27
来源:惠达卫浴官网 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
更多 >