经营范围: 组织采购、供应成员所需的生产资料;收购、销售社员生产的产品;引进新技术、开展技术培训和咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 刘铁雄* 董事长, 2 李江南 董事, 3 约翰·欧内斯特·海格勒 董事, 4 查理·唐纳米克·鄂尔勒 董事, 5 杜建宇 董事, 6 刘铁雄* 经理, 7 李培良 监事
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:石库门官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:中国广告网-新闻频 2019-08-23
来源:CNPP/买购网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-25
更多 >