经营范围: 设计咨询、产品策划与品牌建设、市场研究与分析,设计培训,产品设计,模型制作。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
梁月兰 | -- | |||
廖志文 | -- |
变更前:无
变更后:何毅平(清算组成员) 龚书平(监事) 周富裕(总经理) 文勇(清算组成员) 张明(清算组负责人) 文勇(执行(常务)董事)
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:板川SAKACO官 2019-08-27
来源:板川SAKACO官 2019-08-29
更多 >