经营范围: 制造:服装。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
张锡朋 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 50% |
吴达飞 | -- | 3万人民币元 | 3万人民币元 | 50% |
变更前:无
变更后:|姓名:刘凯斌;职务:监事|姓名:刘炼钦;职务:执行董事兼总经理
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-23
来源: 2019-08-26
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
艾乐(Urs Eller)-索诺瓦听力技术(上海)有限公司总裁介绍
来源: 2019-08-29
更多 >