经营范围: 对能源行业、矿业、商业贸易业、农业、金融业的投资与投资咨询服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
石世文 | -- | |||
李成旺 | -- | |||
曾炳光 | -- |
变更前:无
变更后:副本数:1 本
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:爱依瑞斯ARIS官 2019-08-23
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:微信文章 2019-08-29
来源:史丹利STANLE 2019-08-28
更多 >