经营范围: 沥青混凝土生产销售;公路沥青工程施工;市政工程施工;机械设备租赁。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
程礼曜 | -- | |||
余端正 | -- | |||
阮能文 | -- | |||
程礼星 | -- | |||
何忠 | -- |
变更前:无
变更后:(注:标有*标志的为法定代表人), 1 邓瑶* 董事长, 2 杜亮 董事, 3 王勇武 董事, 4 邓瑶* 经理, 5 李江玲 监事
来源:微信文章 2019-08-29
来源:科大官网 2019-08-25
来源:科大官网 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-28
来源:今日头条 2019-08-28
来源:北京商报 2019-08-28
来源:网络媒体 2019-08-26
来源:火王官网 2019-08-29
更多 >