经营范围: 招标代理、招标咨询;商务信息咨询;投资咨询;投资管理咨询;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
吴文乐 | -- | |||
吴春祥 | -- |
变更前:无
变更后:孙玉春
来源: 2019-08-22
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-29
更多 >