经营范围: 企业资产管理;受托资产管理;接受金融机构委托从事金融服务外包,以承接服务外包方式从事技术开发、人力资源管理、企业管理;企业管理咨询服务;自营或代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外;法律、法规和国务院决定未规定许可的,自主选择经营项目。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
曾梨英 | -- | |||
张银俤 | -- |
变更前:无
变更后:2024-12-31
来源: 2019-08-29
思科学习桌品牌营销部经理崔继东:创业没有悬念,做到了行业前三
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >