经营范围: 旅游管理服务;旅游信息咨询;对住宿和餐饮业的投资;对文化、体育和娱乐业的投资;绿化管理服务;旅游资源开发;林木种子、苗木经营;文化、艺术活动策划;旅客票务代理;票务服务;设计、制作、代理、发布国内各类广告;旅游会展服务;广告咨询服务;其他未列明的文化娱乐用品批发和进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
黄乙明 | -- | 700万元 | 700万元 | 70.00% |
郑成达 | -- | 300万元 | 300万元 | 30.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-28
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-24
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
更多 >