经营范围: 种子零售、批发。
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- |
变更前:无
变更后:股东: 陈珂, 84万; 齐兴国, 125万; 宋飚, 136.5万; 穆乐民, 285.3万; 冯汝章, 369.2万; 组织机构: 陈华 职务: 监事; 陈珂 职务: 董事; 冯汝章 职务: 董事长兼总经理; 李丽萍 职务: 董事; 楼海燕 职务: 董事; 穆乐民 职务: 董事; 齐兴国 职务: 董事; 宋飚 职务: 副董事长;
来源:网络媒体 2019-08-22
来源:金猴Jinho官网 2019-08-29
来源:OFweek半导体 2019-08-25
来源:网络媒体 2019-08-27
来源:网络媒体 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
来源:雷士照明官网 2019-08-29
来源:网络媒体 2019-08-23
更多 >