经营范围: 房地产价格评估、咨询、服务(凭房地产估价机构资质证书经营,有效期至2016年8月12日)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称 | 类别 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | 持股占比 |
---|---|---|---|---|
肖勇 | -- | 24万元 | 24万元 | 40.00% |
郭亮 | -- | 21万元 | 21万元 | 35.00% |
变更前:暂无记录
变更后:暂无记录
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-29
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-27
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-25
来源: 2019-08-29
更多 >